序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 拉扎斯控股香港有限公司(Rajax Holding(HK)Limited) | 99.577274% | 100,000万(美元) |
2 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 0.422726% | 424.5万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘彦龙
|
执行董事兼总经理 |
2 |
王子伶
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州拉扎斯信息科技有限公司扬州分公司
|
杨瑞争 | 2020-06-18 |
2 |
杭州拉扎斯信息科技有限公司滨江分公司
|
刘歆杨 | 2020-07-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王子伶;姓名: 刘歆杨; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名:林朗;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 刘彦龙*; 姓名: 王子伶; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名:何林娜;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-06-28 | 法定代表人变更 |
刘歆杨
|
刘彦龙
|
3 | 2021-12-28 | 章程修正案备案 |
-
|
-
|
4 | 2021-12-28 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 拉扎斯控股香港有限公司(Rajax Holding(HK)Limited); 出资额: ******万; 百分比: **.**%; 企业名称: 拉扎斯网络科技(上海)有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.**%;
|
企业名称: 拉扎斯控股香港有限公司(Rajax Holding(HK)Limited); 出资额: ******.****万; 百分比: **.**%; 企业名称: 拉扎斯网络科技(上海)有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.**%;
|
5 | 2021-12-28 | 注册资本(金)变更 |
******.****
|
******
|
6 | 2021-11-08 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:龚雨薇;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:林朗;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王翼君;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:林朗;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2021-11-08 | 法定代表人变更 |
邵钰
|
刘歆杨
|
8 | 2021-11-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蒋金平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 邵钰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 王子伶;姓名: 刘歆杨; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
9 | 2020-12-23 | 法定代表人变更 |
邵钰
|
邵钰
|
10 | 2020-12-23 | 注册资本(金)变更 |
******.****
|
******.****
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |