序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶琴芳 | 50% | 150万(元) |
2 | 叶祥辉 | 50% | 150万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶琴芳
|
监事 |
2 |
叶祥辉
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-18 | 住所变更 |
温岭市大溪镇下员山村
|
浙江省台州市温岭市大溪镇上河头村(温岭市大溪镇上河头村股份经济合作社内*号楼二楼)
|
2 | 2019-06-18 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
3 | 2019-06-18 | 出资日期备案 |
姓名: 叶琴芳; 出资日期: ; 姓名: 叶祥辉; 出资日期: ;
|
姓名: 叶琴芳; 出资日期: 2039-06-12; 姓名: 叶祥辉; 出资日期: 2039-06-12;
|
4 | 2016-09-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2006-9-20 至 2016-9-19
|
营业期限: 2006-9-20 至
|
5 | 2016-08-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*** 组织机构代码证:793398898
|
统一社会信用代码:913310817933988986
|
6 | 2010-04-02 | 其他变更 |
注册号: 3310812013965
|
注册号: 331081100112082
|
7 | 2010-03-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
百分比: 50%姓名: 叶祥辉*;姓名: 潘义可; 出资额: 25; 出资额: 25; 百分比: 50%
|
百分比: 50%姓名: 叶祥辉*;姓名: 叶琴芳; 出资额: 25; 出资额: 25; 百分比: 50%
|
8 | 2010-03-30 | 其他变更 |
姓名: 潘义可; 证件名称: ; 证件号码: 332623************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶祥辉; 证件名称: ; 证件号码: 332623730607267; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 叶祥辉; 证件名称: ; 证件号码: 332623730607267; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 叶琴芳; 证件名称: ; 证件号码: 332623************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 叶祥辉; 证件名称: ; 证件号码: 332623************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 叶祥辉; 证件名称: ; 证件号码: 332623************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
9 | 2010-03-30 | 行业代码变更 |
行业代码:3480
|
行业代码:3489
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |