序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波博创金甬投资中心(有限合伙) | 1.7241% | 284.5万(元) |
2 | 宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业(有限合伙) | 7.7586% | 1,280.2万(元) |
3 | 宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司 | 36.207% | 5,974.2万(元) |
4 | 宁波梅山保税港区金旭投资合伙企业(有限合伙) | 2.5862% | 426.7万(元) |
5 | 徐旭东 | 21.5517% | 3,556.0万(元) |
6 | 青岛金石灏汭投资有限公司 | 1.7241% | 284.5万(元) |
7 | 香港旭日实业有限公司 | 28.4483% | 4,694.0万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁忠豪
|
监事 |
2 |
丁海平
|
监事 |
3 |
张杰
|
监事 |
4 |
徐旭东
|
总经理,董事长 |
5 |
徐曦东
|
董事 |
6 |
李圭峰
|
董事 |
7 |
王伟良
|
董事 |
8 |
王民权
|
董事 |
9 |
陈兴方
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波旭升汽车技术股份有限公司北仑第一分公司
|
徐旭东 | 2015-02-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐旭东*; 姓名: 徐旭东*; 姓名: 王民权; 姓名: 徐曦东; 姓名: 陈兴方; 姓名: 张杰;姓名: 丁忠豪; 姓名: 丁海平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 周静尧; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱伟元; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 徐旭东*; 姓名: 徐旭东*; 姓名: 王民权; 姓名: 徐曦东; 姓名: 陈兴方; 姓名: 王伟良; 姓名: 李圭峰; 姓名: 张杰;姓名: 丁忠豪; 姓名: 丁海平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2021-07-30 | 章程备案 |
详见新章程。
|
详见新章程。
|
3 | 2020-07-09 | 章程备案 |
详见新章程。
|
详见新章程。
|
4 | 2020-07-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐旭东*; 姓名: 徐旭东*; 姓名: 王民权; 姓名: 徐曦东; 姓名: 陈兴方; 姓名: 张杰;姓名: 丁忠豪; 姓名: 丁海平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 周静尧; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱伟元; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 沈际存; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 徐旭东*; 姓名: 徐旭东*; 姓名: 王民权; 姓名: 徐曦东; 姓名: 陈兴方; 姓名: 张杰;姓名: 丁忠豪; 姓名: 丁海平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 周静尧; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱伟元; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2020-07-09 | 注册资本(金)变更 |
*****.****
|
*****.****
|
6 | 2020-05-15 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
7 | 2020-05-15 | 章程备案 |
新章程
|
详见新章程。
|
8 | 2019-08-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐旭东*; 姓名: 徐旭东*; 姓名: 王民权; 姓名: 徐曦东; 姓名: 陈兴方;姓名: 丁忠豪; 姓名: 丁海平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 周静尧; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 曹琼; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 朱伟元; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 沈际存; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 徐旭东*; 姓名: 徐旭东*; 姓名: 王民权; 姓名: 徐曦东; 姓名: 陈兴方; 姓名: 张杰;姓名: 丁忠豪; 姓名: 丁海平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 周静尧; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱伟元; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 沈际存; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
9 | 2019-08-14 | 章程备案 |
详见新章程。
|
新章程
|
10 | 2018-10-10 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事 姓名: 徐旭东*; 职位: 董事长 姓名: 徐旭东*; 职位: 总经理 姓名: 徐曦东; 职位: 董事 姓名: 陈兴方;姓名: 丁忠豪; 职位: 监事 姓名: 丁海平; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 任军峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 华旭; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 周静尧; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 曹琼; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 朱伟元; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
职位: 董事 姓名: 徐旭东*; 职位: 董事长 姓名: 徐旭东*; 职位: 董事 姓名: 王民权; 职位: 总经理 姓名: 徐曦东; 职位: 董事 姓名: 陈兴方;姓名: 丁忠豪; 职位: 监事 姓名: 丁海平; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 周静尧; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 曹琼; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 朱伟元; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 沈际存; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |