序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江中宁硅业有限公司 | 100% | 2,500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李世江
|
执行董事 |
2 |
栗广奉
|
经理 |
3 |
田飞燕
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-20 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:柴岗元;原联络员固定电话:*******;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:游志华;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:柴岗元;现联络员固定电话:*******;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:孟庆梅;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2018-07-20 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波电子信息集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 浙江中宁硅业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
3 | 2018-07-20 | 法定代表人变更 |
陈先荣
|
李世江
|
4 | 2018-07-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅文平; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 陈先荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 陈惠祥; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 李世江*; 职位: 执行董事 姓名: 栗广奉; 职位: 经理 姓名: 田飞燕; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
5 | 2017-11-24 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
6 | 2017-11-24 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波电子信息集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 宁波电子信息集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
7 | 2017-07-03 | 经营范围变更 |
危险化学品批****(无仓储)(具体品名详见《危险化学品经营许可证》,有效期至2017年06月05日止); 电子产品研****、销售;化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、电气机械、建筑材料、文具用品、体育用品、家用电器、农产品销售;电气设备安装;信息咨询服务(不含证券、期货、互联网信息);货物进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)。
|
危险化学品经营(不带储存经营)(具体品名详见《危险化学品经营许可证》,凭有效许可证经营);电子产品研****、销售;化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、电气机械、建筑材料、文具用品、体育用品、家用电器、农产品销售;电气设备安装;信息咨询服务(不含证券、期货、互联网信息);货物进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2017-04-14 | 法定代表人变更 |
游志华
|
陈先荣
|
9 | 2017-04-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴海洋; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 柴岗元; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 游志华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 陈惠祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 陈惠祥; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 傅文平; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 陈先荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 陈惠祥; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
10 | 2017-04-14 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
|
一人有限责任公司(内资法人独资)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 |