序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘怡 | 95% | 1,425万(元) |
2 | 陈萍 | 5% | 75万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘怡
|
执行董事兼总经理 |
2 |
陈萍
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州超迪新能源科技有限公司重庆分公司
|
曾光 | 2015-06-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-12-12
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2020-07-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈萍;姓名: 潘建康; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 潘怡*; 姓名: 陈萍; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
3 | 2020-05-13 | 法定代表人变更 |
潘建康
|
潘怡
|
4 | 2020-05-13 | 住所变更 |
临安市青山湖街道泉口村
|
浙江省杭州市临安区青山湖街道泉口村
|
5 | 2020-05-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周友明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 潘建康; 证件号码: *****************x; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 潘怡*; 姓名: 陈萍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2020-05-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 潘建康; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 余骥; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 陈萍;姓名: 潘建康; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
7 | 2017-07-13 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 临安明普照明电器有限公司; 出资额: ***.**万; 百分比: **.***% 姓名: 潘建康; 出资额: ***.**万; 百分比: **.***%
|
姓名: 余骥; 出资额: **万; 百分比: *% 姓名: 潘建康; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
8 | 2015-12-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330185000072953 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330185586518471B
|
9 | 2013-09-06 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 生产、销售、安装:太阳能热水器、空气源热水器、平板太阳能热水器、空气源热泵机组。;
|
许可经营项目: 生产、销售、安装、租赁:太阳能热水器、空气源热水器、平板太阳能热水器、空气源热泵机组;自来水加热服务(在许可项目批准的有效期内方可经营)。;
|
10 | 2013-04-07 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 500万;实收资本: 500万;股东:临安明普照明电器有限公司, 171.92万; 潘建康, 328.08万;
|
注册资本: 1500万; 实收资本: 1500万; 股东:临安明普照明电器有限公司, 515.76万; 潘建康, 984.24万;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |