序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭洪 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴先红
|
监事 |
2 |
谭洪
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-29 | 名称变更 |
义乌鸿川科技有限公司
|
浙江鸿川医疗科技有限公司
|
2 | 2021-04-29 | 行业代码变更 |
7519:其他技术推广服务
|
7340:医学研究和试验****展
|
3 | 2021-02-01 | 经营范围变更 |
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料技术研****;五金产品研****;软件开****;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;机械电气设备制造;机械设备销售;五金产品批****;汽车零配件批****;家用电器销售;建筑材料销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料技术研****;五金产品研****;软件开****;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;机械电气设备制造;机械设备销售;五金产品批****;汽车零配件批****;家用电器销售;建筑材料销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:浙江省义乌市福田街道中福大厦3号楼2301室SL-00581(自主申报)(中国(浙江)自由贸易试验区金义片区);经营范围:货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品)。)
|
4 | 2020-07-16 | 经营范围变更 |
网络科技研****;电子科技研****;生物科技研****;空气压缩机、空气净化设备制造、销售;水暖器材、汽车配件、小五金、机电设备、家用电器销售;机电设备研****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料技术研****;五金产品研****;软件开****;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;机械电气设备制造;机械设备销售;五金产品批****;汽车零配件批****;家用电器销售;建筑材料销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
5 | 2019-06-14 | 经营范围变更 |
空气压缩机、空气净化设备制造、销售;水暖器材、汽车配件、小五金、机电设备、家用电器销售;机电设备研****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
网络科技研****;电子科技研****;生物科技研****;空气压缩机、空气净化设备制造、销售;水暖器材、汽车配件、小五金、机电设备、家用电器销售;机电设备研****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2019-06-14 | 名称变更 |
义乌鸿川机电设备有限公司
|
义乌鸿川科技有限公司
|
7 | 2019-05-06 | 经营范围变更 |
空气压缩机制造、销售;水暖器材、汽车配件、小五金、机电设备(不含汽车)、家用电器销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)重要工业产品生产制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
空气压缩机、空气净化设备制造、销售;水暖器材、汽车配件、小五金、机电设备、家用电器销售;机电设备研****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-04-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 谭洪*; 职位: 执行董事 姓名: 谭洪*; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 龚水忠; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
职位: 监事 姓名: 谭洪*; 职位: 执行董事 姓名: 谭洪*;姓名: 吴先红; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
9 | 2019-04-24 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
10 | 2019-04-24 | 出资日期备案 |
姓名: 谭洪; 出资日期:
|
姓名: 谭洪; 出资日期: 2063-12-31
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |