序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 屠松华 | 8.169935% | 2,500万(元) |
2 | 杭州锦江集团有限公司 | 87.418301% | 26,750万(元) |
3 | 邱文强 | 1.633987% | 500万(元) |
4 | 陈兵 | 2.777778% | 850万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈兵
|
执行合伙事务人委派代表 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-10 | 合伙人信息备案 |
姓名: 沈滨; 出资额: ***万; 百分比: *.****% 姓名: 邱文强; 出资额: ***万; 百分比: *.***% 姓名: 陈兵; 出资额: ***万; 百分比: *.***% 姓名: 屠松华; 出资额: ****万; 百分比: *.****% 企业名称: 杭州锦江集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.****%
|
姓名: 邱文强; 出资额: ***万; 百分比: *.***% 姓名: 陈兵; 出资额: ***万; 百分比: *.****% 姓名: 屠松华; 出资额: ****万; 百分比: *.****% 企业名称: 杭州锦江集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.****%
|
2 | 2016-07-14 | 营业场所变更 |
住所: 杭州市江干区九环路*号*号楼**楼****室; 电话:;
|
住所: 杭州市江干区九环路*号*号楼*楼***室; 电话:;
|
3 | 2016-06-23 | 认缴出资变更 |
注册资本: ****万人民币元; 一般经营项目: 实业投资;服务:投资管理(除证券、期货)。; 股东: 杭州锦江集团有限公司, ****万; 沈滨, **万; 邱文强, ***万; 陈兵, ***万; 屠松华, ***万;
|
注册资本: *****万人民币元; 一般经营项目: 实业投资;服务:投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。; 股东: 杭州锦江集团有限公司, *****万; 沈滨, ***万; 邱文强, ***万; 陈兵, ***万; 屠松华, ****万;
|
4 | 2016-04-21 | 认缴出资变更 |
注册资本: ****万人民币元; 股东: 李恩光, ***.***万; 孔剑平, ***.***万; 组织机构: 李恩光 职务: 执行合伙事务人委派代表;
|
注册资本: ****万人民币元; 股东: 杭州锦江集团有限公司, ****万; 沈滨, **万; 邱文强, ***万; 陈兵, ***万; 屠松华, ***万; 组织机构: 陈兵 职务: 执行合伙事务人委派代表;
|
5 | 2016-02-03 | 合伙人信息备案 |
股东: 杭州彼特投资合伙企业(有限合伙), ***万; 蔡志芳, ***万; 组织机构: 蔡志芳 职务: 执行合伙事务人委派代表;
|
股东: 李恩光, ***.***万; 孔剑平, ***.***万; 组织机构: 李恩光 职务: 执行合伙事务人委派代表;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |