序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于靠山 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于子法
|
监事 |
2 |
于靠山
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-19 | 章程修正案备案 |
-
|
-
|
2 | 2020-11-19 | 经营范围变更 |
LED照明灯(蓄电池除外)组装、销售;水晶制品制造、销售。
|
一般项目:照明器具制造;日用玻璃制品制造;非金属矿物制品制造;(酸铅蓄电池除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
3 | 2019-11-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 于靠山*; 姓名: 于子法; 出资额: **万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 黄霞仙; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 于靠山*; 出资额: **万; 百分比: ***%;
|
4 | 2019-11-22 | 行业代码变更 |
3054:日用玻璃制品制造
|
3872:照明灯具制造
|
5 | 2019-11-22 | 出资方式备案 |
姓名: 于子法; 出资额: **万; 出资形式: 货币; 姓名: 于靠山; 出资额: **万; 出资形式: 货币; 姓名: 黄霞仙; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
|
姓名: 于靠山; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
|
6 | 2019-11-22 | 法定代表人变更 |
于子法
|
于靠山
|
7 | 2019-11-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 于靠山*;姓名: 于子法; 姓名: 于子法; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 于靠山*; 姓名: 于靠山*;姓名: 于子法; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
8 | 2019-11-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:于子法;原财务负责人姓名:于子法;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人固定电话:***********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:于子法;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:徐晓惠;现财务负责人固定电话:***********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2019-11-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2023-09-23
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
10 | 2019-11-22 | 出资日期备案 |
姓名: 于靠山; 出资日期: 2013-09-18; 姓名: 于子法; 出资日期: 2013-09-18; 姓名: 黄霞仙; 出资日期: 2013-09-18;
|
姓名: 于靠山; 出资日期: 2013-09-30;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |