序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴遇春 | 70% | 14万(元) |
2 | 汪永兰 | 30% | 6万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴遇春
|
执行董事,经理 |
2 |
汪永兰
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330600000028690组织机构代码证:797634835
|
统一社会信用代码:913306027976348351
|
2 | 2008-12-31 | 实收资本变更 |
7
|
20
|
3 | 2008-08-11 | 投资人(股权)变更 |
百分比: 30%姓名: 戴遇春*;姓名: 樊红雨; 出资额: 6; 百分比: 30%姓名: 谢雅琴; 出资额: 6; 出资额: 8; 百分比: 40%
|
百分比: 30%姓名: 戴遇春*;姓名: 汪永兰; 出资额: 6; 出资额: 14; 百分比: 70%
|
4 | 2008-08-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 戴遇春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 樊红雨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 谢雅琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 其他人员
|
姓名: 戴遇春; 职务: 执行董事姓名: 戴遇春; 职务: 经理姓名: 汪永兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
|
5 | 2008-03-26 | - |
注册号: ********247
|
注册号: ********
|
6 | 2008-03-24 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 绍兴市嘉禾商务楼10层A区; 邮政编码: 312000; 电话: ********;住所所在行政区划:绍兴市越城区
|
住所: 绍兴市金鑫大厦中兴北路300-12呈1203室; 邮政编码: 312000; 电话: ********;住所所在行政区划:绍兴市越城区
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |