序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 廖应德 | 51% | 1,020万(元) |
2 | 陈世巴 | 49% | 980万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张国卫
|
执行董事,经理 |
2 |
马雪娇
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-09-07
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2020-10-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张国卫*; 姓名: 张国卫*;姓名: 廖应德; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 张国卫*; 姓名: 张国卫*; 姓名: 马雪娇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-10-15 | 章程修正案备案 |
-
|
-
|
4 | 2017-11-24 | 法定代表人变更 |
陈世巴
|
张国卫
|
5 | 2017-11-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:俞夏菊;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:廖应德;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:俞夏菊;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:俞绿波;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2015-12-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:331022000024376 组织机构代码证:562350192
|
统一社会信用代码:91331022562350192H
|
7 | 2015-12-09 | 住所变更 |
住所: 三门县海游镇梧桐路**号****室; 邮政编码: ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:海游镇
|
住所: 三门县海游街道梧桐路**号****室; 邮政编码: ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:海游镇
|
8 | 2011-09-26 | 住所变更 |
住所: 三门县海游镇新兴街***号; 邮政编码: ******; 电话: ********;住所所在行政区划:海游镇
|
住所: 三门县海游镇梧桐路**号****室; 邮政编码: ******; 电话: ********;住所所在行政区划:海游镇
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |