序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘晓峰 | 5% | 1,000万(元) |
2 | 施月宇 | 14% | 2,800万(元) |
3 | 林明华 | 6% | 1,200万(元) |
4 | 桐乡市诚信后整理有限公司 | 8% | 1,600万(元) |
5 | 范小芬 | 10% | 2,000万(元) |
6 | 褚来生 | 23% | 4,600万(元) |
7 | 褚欣宇 | 14% | 2,800万(元) |
8 | 许振明 | 10% | 2,000万(元) |
9 | 高海松 | 10% | 2,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱佳其
|
经理 |
2 |
褚来生
|
执行董事 |
3 |
高海松
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 褚来生*; 姓名: 高海松; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 郑阿旭; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 褚来生*;姓名: 朱佳其; 姓名: 高海松; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2020-06-29 | 法定代表人变更 |
郑阿旭
|
褚来生
|
3 | 2020-06-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 褚来生*; 姓名: 高海松;企业名称: 浙江新萌服饰有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 范小芬; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 许振明; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 桐乡市诚信后整理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *%; 姓名: 林明华; 出资额: ****万; 百分比: *%;
|
姓名: 褚来生*; 姓名: 高海松; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 施月宇; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 褚欣宇; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 范小芬; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 许振明; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 桐乡市诚信后整理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *%; 姓名: 林明华; 出资额: ****万; 百分比: *%; 姓名: 刘晓峰; 出资额: ****万; 百分比: *%;
|
4 | 2020-06-29 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
5 | 2018-02-05 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 褚来生*; 百分比: **% 姓名: 高海松;姓名: 林明华; 出资额: ****万; 百分比: *% 企业名称: 桐乡市诚信后整理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *% 姓名: 汤东明; 出资额: ****万; 百分比: **% 姓名: 范小芬; 出资额: ****万; 百分比: **% 姓名: 许振明; 出资额: ****万; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 浙江新萌服饰有限公司; 出资额: ****万; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
百分比: **% 姓名: 褚来生*; 百分比: **% 姓名: 高海松;姓名: 林明华; 出资额: ****万; 百分比: *% 企业名称: 桐乡市诚信后整理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *% 姓名: 范小芬; 出资额: ****万; 百分比: **% 姓名: 许振明; 出资额: ****万; 出资额: ****万; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 浙江新萌服饰有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
6 | 2015-12-08 | 住所变更 |
住所: 桐乡市濮院镇工贸大道***号A幢***室; 邮政编码: ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:濮院镇
|
住所: 桐乡市濮院镇濮院大道****号; 邮政编码: ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:濮院镇
|
7 | 2015-12-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330483000059142 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330483554025162H
|
8 | 2015-08-03 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
9 | 2015-08-03 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(私营法人独资)
|
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
10 | 2015-08-03 | 高级管理人员备案 |
职务: 经理 姓名: 褚来生*;姓名: 郑阿旭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 郑阿旭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
职务: 执行董事姓名: 褚来生*;姓名: 高海松; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑阿旭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |