序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶品 | 30% | 30万(元) |
2 | 郑珏 | 40% | 40万(元) |
3 | 陈倍峰 | 30% | 30万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶品
|
监事 |
2 |
陈倍峰
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-08-26
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2019-06-19 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:叶根华;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:叶根华;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:叶根华;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:叶根华;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2016-12-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330182000017204 组织机构代码证:676799270
|
统一社会信用代码:913301826767992705
|
4 | 2013-08-19 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 郑珏;组织机构:叶品 职务: 监事; 郑珏 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 陈倍峰; 组织机构:陈倍峰 职务: 执行董事兼总经理; 叶品 职务: 监事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 |