序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宣杰楠 | 60% | 600万(元) |
2 | 王灿峰 | 40% | 400万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宣杰楠
|
经理,执行董事 |
2 |
王灿峰
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-07 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王灿峰;原财务负责人姓名:王灿峰;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:宣杰楠*;现财务负责人姓名:宣杰楠*;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2018-08-07 | 经营范围变更 |
房地产开****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****经营,房地产经纪服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-03-09 | 住所变更 |
玉环县玉城街道长康路(蓝天花苑*号楼***室)
|
浙江省台州市玉环县玉城街道东海大道(中段)**号
|
4 | 2016-04-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:331021000133586 组织机构代码证:056853192
|
统一社会信用代码:91331021056853192K
|
5 | 2015-01-27 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 宣杰楠*;姓名: 王灿峰; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%
|
百分比: **%姓名: 宣杰楠*;姓名: 王灿峰; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%
|
6 | 2015-01-27 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |