序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 100% | 790万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜心中
|
总经理 |
2 |
王怡
|
监事 |
3 |
许鲁
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-22 | 行业代码变更 |
3670:汽车零部件及配件制造
|
7320:工程和技术研究和试验****展
|
2 | 2022-02-22 | 经营范围变更 |
生产、组装汽车排气控制系统;自产产品的销售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术);汽车技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批****;进出口代理;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2021-10-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杜心中; 姓名: 王怡;姓名: Yves,Marie DUMOULIN; 证件号码: **DK*****; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 许鲁*;姓名: 杜心中; 姓名: 王怡; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
4 | 2021-10-19 | 法定代表人变更 |
Yves,Marie DUMOULIN
|
许鲁
|
5 | 2020-09-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: Krzysztof Muskala; 证件号码: ED*******; 职位: 监事; 姓名: Yves,Marie DUMOULIN; 证件号码: **DK*****; 职位: 执行董事; 姓名: 关成刚; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
姓名: 杜心中; 姓名: 王怡;姓名: Yves,Marie DUMOULIN; 证件号码: **DK*****; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2020-09-02 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 佛吉亚(中国)投资有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 佛吉亚(中国)投资有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
7 | 2019-12-10 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 佛吉亚(中国)投资有限公司; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; 企业名称: 宁波远景汽车零部件有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: *%;
|
企业名称: 佛吉亚(中国)投资有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
8 | 2019-12-10 | 法定代表人变更 |
江永玮
|
Yves,Marie DUMOULIN
|
9 | 2019-12-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王怡;姓名: Krzysztof Muskala; 证件号码: ED*******; 职位: 监事; 姓名: OLIVIER VALADE; 证件号码: **FV*****; 职位: 董事; 姓名: 刘向阳; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 姓名: 周强; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 曾德山; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 江永玮; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: Krzysztof Muskala; 证件号码: ED*******; 职位: 监事; 姓名: Yves,Marie DUMOULIN; 证件号码: **DK*****; 职位: 执行董事; 姓名: 关成刚; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
10 | 2019-12-10 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈璐侃;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:陆耀明;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:rock.lu@faurecia.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:郭沛;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:pei.yuo@faurecia.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:付开学;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:kaixue.fu@faurecia.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |