序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | ZHANG ZHONG YU | 16.48% | 1,236万(元) |
2 | 全益军 | 4% | 300万(元) |
3 | 劳中锦 | 3% | 225万(元) |
4 | 宁波海邦智合创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.5% | 187.5万(元) |
5 | 宁波金投股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.43% | 407.3万(元) |
6 | 张友敏 | 2% | 150万(元) |
7 | 徐旭波 | 1.47% | 110.3万(元) |
8 | 曹胜强 | 1% | 75万(元) |
9 | 秦小健 | 0.662% | 49.7万(元) |
10 | 胡华乔 | 47.76% | 3,582万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
HUYI
|
董事 |
2 |
ZHANG ZHONG YU
|
董事 |
3 |
劳中锦
|
监事 |
4 |
张轶男
|
董事 |
5 |
熊家平
|
监事 |
6 |
王小平
|
董事 |
7 |
王萍
|
董事 |
8 |
胡华乔
|
董事长兼总经理 |
9 |
董高超
|
监事 |
10 |
陈丹红
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波华瓷通信技术有限公司东莞分公司
|
胡华乔 | 2016-11-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-30 | 住所变更 |
浙江省宁波市鄞州区启明路***弄**号
|
浙江省宁波市鄞州区金源路***号*号楼*-*层
|
2 | 2020-11-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2033-11-03
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2020-11-30 | 管辖单位变更 |
宁波市局
|
潘火所
|
4 | 2020-11-30 | 注册资本(金)变更 |
****.**
|
****
|
5 | 2020-11-30 | 章程备案 |
-
|
详见新章程。
|
6 | 2020-11-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(中外合资)
|
股份有限公司(外商投资、未上市)
|
7 | 2020-11-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡华乔*; 姓名: 韩飞翔; 姓名: 王小平; 姓名: 胡轶(HUYI);姓名: ZHANG ZHONG YU; 姓名: ZHANG ZHONG YU; 姓名: 劳中锦; 证件号码: GA******; 职位: 副董事长; 证件号码: GA******; 职位: 副总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: GC******; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 胡华乔*; 姓名: 韩飞翔; 姓名: 王萍; 姓名: 王小平;姓名: HUYI; 姓名: 张轶男; 姓名: ZHANG ZHONG YU; 姓名: 陈丹红; 姓名: 高伊儿; 姓名: 劳中锦; 姓名: 董高超; 姓名: 熊家平; 证件号码: GC******; 职位: 董事; 证件号码: GA******; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
8 | 2020-11-30 | 名称变更 |
宁波华瓷通信技术有限公司
|
宁波华瓷通信技术股份有限公司
|
9 | 2020-11-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡华乔*; 姓名: 韩飞翔; 姓名: ZHANG ZHONG YU; 姓名: 劳中锦; 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%; 出资额: ***.***万; 百分比: **.**%; 出资额: ***.***万; 百分比: **.***%; 企业名称: 宁波金投股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.**万; 百分比: *.**%; 姓名: 全益军; 出资额: **.***万; 百分比: *%; 出资额: **.***万; 百分比: *%; 企业名称: 宁波海邦智合创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.***万; 百分比: *.*%; 姓名: 张友敏; 出资额: **.***万; 百分比: *%; 姓名: 徐旭波; 出资额: **.***万; 百分比: *.**%; 姓名: 曹胜强; 出资额: **.**万; 百分比: *%; 姓名: 秦小健; 出资额: *.**万; 百分比: *.***%; 姓名: 陈贤军; 出资额: *.**万; 百分比: *.*%;
|
姓名: 胡华乔*; 姓名: 韩飞翔; 姓名: ZHANG ZHONG YU; 姓名: 劳中锦; 出资额: ****万; 百分比: **.**%; 出资额: ****万; 百分比: **.**%; 出资额: ****.**万; 百分比: **.***%; 企业名称: 宁波金投股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: *.**%; 姓名: 全益军; 出资额: ***万; 百分比: *%; 出资额: ***万; 百分比: *%; 企业名称: 宁波海邦智合创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.*万; 百分比: *.*%; 姓名: 张友敏; 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 徐旭波; 出资额: ***.**万; 百分比: *.**%; 姓名: 曹胜强; 出资额: **万; 百分比: *%; 姓名: 秦小健; 出资额: **.**万; 百分比: *.***%; 姓名: 陈贤军; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%;
|
10 | 2020-10-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡华乔*; 姓名: 韩飞翔; 姓名: 王小平; 姓名: 胡轶(HUYI);姓名: ZHANG ZHONG YU; 姓名: ZHANG ZHONG YU; 姓名: 高伊儿; 证件号码: GA******; 职位: 副董事长; 证件号码: GA******; 职位: 副总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: GC******; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 胡华乔*; 姓名: 韩飞翔; 姓名: 王小平; 姓名: 胡轶(HUYI);姓名: ZHANG ZHONG YU; 姓名: ZHANG ZHONG YU; 姓名: 劳中锦; 证件号码: GA******; 职位: 副董事长; 证件号码: GA******; 职位: 副总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: GC******; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |