序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波杉杉股份有限公司 | 100% | 50,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钱程
|
执行董事兼总经理 |
2 |
陈莹
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-07 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
2 | 2018-06-07 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波杉杉新能源技术****展有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 宁波杉杉股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%
|
企业名称: 宁波杉杉股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
3 | 2016-12-28 | 住所变更 |
住所: 宁波市鄞州区聚才路**号**幢*楼; 邮政编码: ******; 电话: ********;
|
住所: 宁波市海曙区聚才路**号**幢*楼; 邮政编码: ******; 电话: ********;
|
4 | 2016-11-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈莹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 陈琦; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 宋德胜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 翁惠萍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 庄巍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
姓名: 钱程*; 职务: 执行董事兼经理 姓名: 陈莹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
5 | 2016-11-11 | 法定代表人变更 |
庄巍
|
钱程
|
6 | 2016-08-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330212000185481 组织机构代码证:567027474
|
统一社会信用代码:91330212567027474P
|
7 | 2015-05-11 | 章程修正案备案 |
章程
|
章程
|
8 | 2015-04-14 | 实收资本变更 |
5000
|
-
|
9 | 2015-04-14 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
10 | 2015-04-14 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波杉杉股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波杉杉新能源技术****展有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 宁波杉杉新能源技术****展有限公司; 出资额: ****; 百分比: *.*%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波杉杉股份有限公司; 出资额: *****; 百分比: **.*%; 法人性质: 企业法人
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |