序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 庄浩 | 80% | 400万(元) |
2 | 许海萍 | 20% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庄浩
|
执行董事兼总经理 |
2 |
许海萍
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-07 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
2 | 2019-01-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 庄浩*; 百分比: **% 姓名: 许海萍; 出资额: ***万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 庄浩*; 百分比: **% 姓名: 许海萍; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
3 | 2018-10-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 庄浩*; 百分比: **% 姓名: 许海萍; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 庄浩*; 百分比: **% 姓名: 许海萍; 出资额: ***万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
4 | 2018-10-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2022-08-02
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
5 | 2018-10-15 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
6 | 2016-08-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*** 组织机构代码证:599475386
|
统一社会信用代码:91330212599475386E
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |