序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨庆辉 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周建敏
|
监事 |
2 |
杨庆辉
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330523000031120 组织机构代码证:552876553
|
统一社会信用代码:91330523552876553Q
|
2 | 2015-04-24 | 实收资本变更 |
500
|
100
|
3 | 2015-04-24 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
4 | 2015-04-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨庆辉*; 出资额: ***; 百分比: ***%
|
姓名: 杨庆辉*; 出资额: ***; 百分比: ***%
|
5 | 2015-02-02 | 住所变更 |
住所: 安吉县天子湖现代工业园*幢; 邮政编码: ******; 电话: *******;住所所在行政区划:良朋镇
|
住所: 安吉县天子湖现代工业园区*幢(浙江杭良锅炉制造有限公司内); 邮政编码: ******; 电话: *******;住所所在行政区划:良朋镇
|
6 | 2015-02-02 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 货运:普通货运;站场:货运站(场)经营(货物集散、货物配载、仓储理货)。(有效期至2015年1月26日止)
|
许可经营项目:
|
7 | 2015-02-02 | 名称变更 |
浙江广源物流有限公司
|
安吉广源物流有限公司
|
8 | 2015-02-02 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2015-02-02 | 高级管理人员备案 |
职务: 执行董事 姓名: 杨庆辉*; 职务: 总经理 姓名: 周建敏;姓名: 陈步根; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 杨庆辉*; 职务: 执行董事兼总经理或经理姓名: 周建敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2015-02-02 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 站场:货运站(场)经营(货物集散、货物配载、仓储理货)。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |