序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波易林医疗企业管理有限公司 | 100% | 600万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
官莎莎
|
监事 |
2 |
张国民
|
董事 |
3 |
沈佳颖
|
总经理 |
4 |
王世勇
|
董事 |
5 |
穆彦辉
|
监事 |
6 |
翁佩平
|
董事长 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-28 | 行业代码变更 |
8425:门诊部(所)
|
8412:中医医院
|
2 | 2020-08-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张国民; 姓名: 王世勇; 姓名: 翁佩平*; 姓名: 沈佳颖;姓名: 官莎莎; 姓名: 穆彦辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 张国民; 姓名: 王世勇; 姓名: 翁佩平*; 姓名: 沈佳颖;姓名: 官莎莎; 姓名: 穆彦辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
3 | 2020-08-28 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
4 | 2020-08-28 | 名称变更 |
宁波市鄞州区医林堂中医门诊有限公司
|
宁波鄞州医林堂中医医院有限公司
|
5 | 2020-08-28 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波易林医疗企业管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 宁波易林医疗企业管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
6 | 2019-11-05 | 经营范围变更 |
中医科;内科专业;外科专业;骨伤科专业;推拿科专业。
|
内科、眼科、中医科;内科专业;外科专业;骨伤科专业;针灸科专业;推拿科专业;电子产品、灯具、家具、美容器材、钟表、眼镜、第一类医疗器械、第二类医疗器械、化妆品的批****、零售;自有设备租赁;食品经营;药品经营;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业****展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-01-22 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波易林医疗企业管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 宁波易林医疗企业管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
8 | 2017-01-22 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
9 | 2016-12-21 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 中医科;内科专业;外科专业;骨伤科专业;推拿科专业。
|
10 | 2016-12-21 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波易林医疗企业管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 宁波易林医疗企业管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |