序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金刚幕墙集团有限公司 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于清帅
|
总经理 |
2 |
楼宝良
|
执行董事 |
3 |
王生
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-05 | 清算组成员备案 |
-
|
清算组成员: 于清帅、金刚幕墙集团有限公司; 清算组负责人: 金刚幕墙集团有限公司; 地址: 广州市天河区元岗路***号A*栋; 联系方式: ***********
|
2 | 2018-10-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 于清帅; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 何卫良; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 刘晓蓉; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 于清帅; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 何卫良; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 王生; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
3 | 2017-03-15 | 高级管理人员备案 |
经理:于清帅;监事:刘晓蓉;执行董事:何卫良
|
经理:于清帅;监事:刘晓蓉;执行董事:楼宝良
|
4 | 2017-02-17 | 高级管理人员备案 |
于清帅,张小英,何卫良
|
于清帅,刘晓蓉,何卫良
|
5 | 2017-01-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何卫良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 袁丽红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 何卫良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 于清帅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 张小英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
6 | 2017-01-13 | 法定代表人变更 |
何卫良
|
于清帅
|
7 | 2017-01-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330621000288176 组织机构代码证:093197454
|
统一社会信用代码:91330621093197454Q
|
8 | 2014-05-04 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 广东金刚幕墙工程有限公司; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 金刚幕墙集团有限公司; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 |