序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江泰龙摩托车有限公司 | 10% | 56万(美元) |
2 | 香港亿泰投资有限公司 | 90% | 504万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
应艳蕾
|
监事 |
2 |
黄伟锋
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 法定代表人变更 |
黄伟标
|
黄伟锋
|
2 | 2022-07-05 | 章程备案 |
-
|
-
|
3 | 2022-07-05 | 经营期限(营业期限)备案 |
营业期限至: 2025-07-13
|
营业期限至: 2065-07-12
|
4 | 2022-07-05 | 联系电话变更 |
********
|
***********
|
5 | 2022-07-05 | 联络员备案 |
原联络员姓名:叶康丽;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************
|
现联络员姓名:卢淑瑜;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************
|
6 | 2022-07-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄伟锋*; 姓名: 应艳蕾;姓名: 吕凤林; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 周红波; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 黄伟标; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:朱显中;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 黄伟锋*; 姓名: 黄伟锋*;姓名: 应艳蕾; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名:卢淑瑜;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
7 | 2019-04-16 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事长 姓名: 黄伟锋*;姓名: 吕凤林; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 周红波; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 姓名: 黄伟标; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 黄威; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
职位: 董事长 姓名: 黄伟锋*; 职位: 副董事长 姓名: 应艳蕾;姓名: 吕凤林; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 周红波; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 黄伟标; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
8 | 2016-06-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330700400012432 组织机构代码证:763916818
|
统一社会信用代码:913307007639168188
|
9 | 2014-12-24 | 经营范围变更 |
经营范围: 汽车摩托车配件、铝铸件模具生产销售(凡涉及许可证或专项审批的凭证件经营)
|
经营范围: 汽车摩托车配件、铝铸件模具生产销售。
|
10 | 2014-12-24 | 住所变更 |
住所: 浙江省永康市五金科技工业园; 邮政编码: ******; 电话: ********;住所所在行政区划:永康市
|
住所: 浙江省永康市经济开****区锡山路**号; 邮政编码: ******; 电话: ********;住所所在行政区划:永康市
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |