序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 夏德夫 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏德夫
|
执行董事兼总经理 |
2 |
李小英
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-14 | 法定代表人变更 |
夏佳辉
|
夏德夫
|
2 | 2016-07-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈缘; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 夏佳辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 夏秋良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
职务: 监事姓名: 夏德夫*;姓名: 李小英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
3 | 2016-07-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 夏佳辉; 出资额: ****; 百分比: ***%
|
姓名: 夏德夫*; 出资额: ****; 百分比: ***%
|
4 | 2016-07-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330621000271878 组织机构代码证:080593319
|
统一社会信用代码:***197
|
5 | 2015-08-14 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2014-11-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈缘; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 姓名: 夏佳辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 夏秋良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈缘; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 夏佳辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 夏秋良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2014-11-24 | 法定代表人变更 |
陈缘
|
夏佳辉
|
8 | 2014-10-24 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 生产、销售:镀铝膜;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。
|
一般经营项目: 生产、销售:镀铝膜;批****、零售:塑料原料及制品;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。
|
9 | 2014-07-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈缘; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 姓名: 夏广峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 夏秋良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈缘; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 夏佳辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 夏秋良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2014-07-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 夏广峰; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 陈缘; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 夏佳辉; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 陈缘; 出资额: ***; 百分比: **%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |