序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈利亚 | 33.33% | 10万(元) |
2 | 潘栋 | 66.67% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈利亚
|
监事 |
2 |
潘栋
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-18 | 清算组成员备案 |
-
|
清算组成员: 潘陈、沈利亚; 清算组组长: 潘陈; 地址: 拱墅区小河路***号*幢; 联系方式: ***********;
|
2 | 2015-07-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2014-6-9 至 2015-6-8;
|
营业期限: 2015-7-3 至 2016-7-2;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 |