序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 乐清市仙乐旅行社有限公司 | 1% | 0.1万(元) |
2 | 阮浩静 | 99% | 5.0万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
阮凤侣
|
监事 |
2 |
阮浩静
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-14 | 清算组成员备案 |
清算组成员: 阮浩静、乐清市仙乐旅行社有限公司; 清算组负责人: 阮浩静; 地址: 乐清市乐成街道双雁路***号; 联系方式: ***********
|
清算组成员: 阮浩静、乐清市仙乐旅行社有限公司; 清算组负责人: 阮浩静; 地址: 乐清市乐成街道双雁路***号; 联系方式: ****-********
|
2 | 2020-03-26 | 清算组成员备案 |
清算组成员: 阮浩静、乐清市仙乐旅行社有限公司; 清算组负责人: 阮浩静; 地址: 乐清市乐成街道双雁路***号; 联系方式: ***********
|
清算组成员: 阮浩静、乐清市仙乐旅行社有限公司; 清算组负责人: 阮浩静; 地址: 乐清市乐成街道双雁路***号; 联系方式: ***********
|
3 | 2020-03-25 | 清算组成员备案 |
清算组成员: 阮浩静、乐清市仙乐旅行社有限公司; 清算组负责人: 阮浩静; 地址: 乐清市乐成街道双雁路***号; 联系方式: ***********
|
清算组成员: 阮浩静、乐清市仙乐旅行社有限公司; 清算组负责人: 阮浩静; 地址: 乐清市乐成街道双雁路***号; 联系方式: ***********
|
4 | 2019-12-11 | 清算组成员备案 |
-
|
清算组成员: 阮浩静、乐清市仙乐旅行社有限公司; 清算组负责人: 阮浩静; 地址: 乐清市乐成街道双雁路***号; 联系方式: ***********
|
5 | 2016-04-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330382000342785 组织机构代码证:307710808
|
统一社会信用代码:91330382307710808R
|
6 | 2020-04-14 | 清算组成员备案 |
清算组成员: 阮浩静、乐清市仙乐旅行社有限公司; 清算组负责人: 阮浩静; 地址: 乐清市乐成街道双雁路***号; 联系方式: ***********
|
清算组成员: 阮浩静、乐清市仙乐旅行社有限公司; 清算组负责人: 阮浩静; 地址: 乐清市乐成街道双雁路***号; 联系方式: ****-********
|
7 | 2020-03-26 | 清算组成员备案 |
清算组成员: 阮浩静、乐清市仙乐旅行社有限公司; 清算组负责人: 阮浩静; 地址: 乐清市乐成街道双雁路***号; 联系方式: ***********
|
清算组成员: 阮浩静、乐清市仙乐旅行社有限公司; 清算组负责人: 阮浩静; 地址: 乐清市乐成街道双雁路***号; 联系方式: ***********
|
8 | 2020-03-25 | 清算组成员备案 |
清算组成员: 阮浩静、乐清市仙乐旅行社有限公司; 清算组负责人: 阮浩静; 地址: 乐清市乐成街道双雁路***号; 联系方式: ***********
|
清算组成员: 阮浩静、乐清市仙乐旅行社有限公司; 清算组负责人: 阮浩静; 地址: 乐清市乐成街道双雁路***号; 联系方式: ***********
|
9 | 2019-12-11 | 清算组成员备案 |
-
|
清算组成员: 阮浩静、乐清市仙乐旅行社有限公司; 清算组负责人: 阮浩静; 地址: 乐清市乐成街道双雁路***号; 联系方式: ***********
|
10 | 2016-04-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330382000342785 组织机构代码证:307710808
|
统一社会信用代码:91330382307710808R
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 |