序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨琦芬 | 25% | 1,250万(元) |
2 | 桐乡可苡投资合伙企业(有限合伙) | 20% | 1,000万(元) |
3 | 桐乡蜻蜓眼企业管理合伙企业(有限合伙) | 55% | 2,750万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李冬生
|
董事 |
2 |
杨娟芬
|
监事 |
3 |
杨琦芬
|
董事长,经理 |
4 |
沈佳玥
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
修羽文化****展有限公司嘉兴分公司
|
杨琦芬 | 2016-09-30 |
2 |
修羽文化****展有限公司嘉兴南溪路分公司
|
杨琦芬 | 2017-07-05 |
3 |
修羽文化****展有限公司平湖分公司
|
吴斌 | 2016-07-28 |
4 |
修羽文化****展有限公司杭州分公司
|
杨琦芬 | 2016-11-14 |
5 |
修羽文化****展有限公司杭州惠民路分公司
|
杨琦芬 | 2017-02-06 |
6 |
修羽文化****展有限公司桐乡崇福分公司
|
姜伟 | 2016-06-16 |
7 |
修羽文化****展有限公司海宁分公司
|
魏豪杰 | 2016-11-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-01 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨琦芬*; 出资额: ****万; 百分比: **.**%; 企业名称: 桐乡可苡投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 肖正武; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; 姓名: 屠汉良; 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 李玲; 出资额: **万; 百分比: *%; 姓名: 杨炳坤; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 杨琦芬*;企业名称: 桐乡蜻蜓眼企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 桐乡可苡投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
2 | 2021-07-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨琦芬*; 姓名: 杨琦芬*;姓名: 李冬生; 姓名: 沈佳玥; 姓名: 杨娟芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 杨琦芬*; 姓名: 杨琦芬*;姓名: 李冬生; 姓名: 沈佳玥; 姓名: 杨娟芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2016-08-19 | 名称变更 |
浙江修羽文化****展有限公司
|
修羽文化****展有限公司
|
4 | 2016-04-27 | 投资人(股权)备案 |
法人性质: 企业法人 姓名: 杨琦芬*;企业名称: 桐乡可苡投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****; 百分比: **%; 出资额: ****; 百分比: **%
|
法人性质: 企业法人姓名: 杨琦芬*;姓名: 李玲; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 杨炳坤; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 屠汉良; 出资额: ***; 百分比: *%姓名: 肖正武; 出资额: ***; 百分比: *.**%企业名称: 桐乡可苡投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****; 百分比: **%; 出资额: ****; 百分比: **.**%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |