序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 傅见顺 | 99% | 3,960万(元) |
2 | 唐菁 | 1% | 40万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
傅希诺
|
执行董事兼总经理 |
2 |
程燕
|
监事 |
3 |
邹友萍
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江正中工程监理咨询有限公司丽水分公司
|
王巧 | 2010-01-26 |
2 |
浙江正中工程监理咨询有限公司义乌分公司
|
傅见文 | 2013-09-24 |
3 |
浙江正中工程监理咨询有限公司北京分公司
|
郑杭芳 | 2019-04-28 |
4 |
浙江正中工程监理咨询有限公司奉化分公司
|
竺培俊 | 2010-07-26 |
5 |
浙江正中工程监理咨询有限公司开化分公司
|
傅见贤 | 2017-06-23 |
6 |
浙江正中工程监理咨询有限公司杭州分公司
|
傅新生 | 2019-04-04 |
7 |
浙江正中工程监理咨询有限公司舟山分公司
|
张国华 | 2012-01-12 |
8 |
浙江正中工程监理咨询有限公司衢州分公司
|
孙艺舟 | 2009-10-13 |
9 |
浙江正中工程监理咨询有限公司贵州分公司
|
查南平 | 2013-03-29 |
10 |
浙江正中工程监理咨询有限公司青田分公司
|
叶章民 | 2010-02-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅希诺; 姓名: 程燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 邹友萍*;姓名: 程燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
2 | 2021-09-29 | 企业联络人员、财务人员 |
原财务负责人姓名:傅希诺;原联络员姓名:程燕;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现财务负责人姓名:邹友萍*;现联络员姓名:程燕;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2021-09-29 | 联系电话变更 |
-
|
-
|
4 | 2021-09-29 | 法定代表人变更 |
傅希诺
|
邹友萍
|
5 | 2020-01-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 傅见顺; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 姓名: 张丁富; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 傅见顺; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 唐菁; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
6 | 2020-01-13 | 法定代表人变更 |
张丁富
|
傅希诺
|
7 | 2020-01-13 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
8 | 2020-01-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 程燕;姓名: 张丁富; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 张丁富; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 傅希诺; 姓名: 程燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
9 | 2020-01-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:程燕;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张丁富;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现财务负责人姓名:傅希诺;现联络员姓名:程燕;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2019-07-23 | 出资额变更 |
300万元
|
2800万元
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |