序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 应斌杰 | 45% | 135万(元) |
2 | 张继林 | 44% | 132万(元) |
3 | 柴孝友 | 11% | 33万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
应斌杰
|
执行董事 |
2 |
张继林
|
经理 |
3 |
柴孝友
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 应斌杰*; 姓名: 张继林; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 柴艳波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 应斌杰*; 姓名: 张继林; 姓名: 柴孝友; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2021-06-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 应斌杰*; 姓名: 张继林; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 柴艳波; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 应斌杰*; 姓名: 张继林; 姓名: 柴孝友; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
3 | 2016-07-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330212000433805 组织机构代码证:308940613
|
统一社会信用代码:913302123089406131
|
4 | 2015-07-20 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 应斌杰*; 百分比: **% 姓名: 张继林;姓名: 吕强; 出资额: **; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%
|
百分比: **% 姓名: 应斌杰*; 百分比: **% 姓名: 张继林;姓名: 柴艳波; 出资额: **; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%
|
5 | 2015-07-20 | 高级管理人员备案 |
职务: 监事 姓名: 应斌杰*; 职务: 执行董事 姓名: 张继林;姓名: 吕强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
职务: 监事 姓名: 应斌杰*; 职务: 执行董事 姓名: 张继林;姓名: 柴艳波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
6 | 2015-05-11 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 应斌杰*; 百分比: **% 姓名: 张继林;姓名: 卢勇丰; 出资额: **; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%
|
百分比: **% 姓名: 应斌杰*; 百分比: **% 姓名: 张继林;姓名: 吕强; 出资额: **; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%
|
7 | 2015-05-11 | 高级管理人员备案 |
职务: 监事 姓名: 应斌杰*; 职务: 执行董事 姓名: 张继林;姓名: 卢勇丰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
职务: 监事 姓名: 应斌杰*; 职务: 执行董事 姓名: 张继林;姓名: 吕强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
8 | 2015-01-28 | 高级管理人员备案 |
职务: 执行董事 姓名: 张继林;姓名: 卢勇丰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 应家仁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
职务: 监事 姓名: 应斌杰*; 职务: 执行董事 姓名: 张继林;姓名: 卢勇丰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
9 | 2015-01-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张继林; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 应家仁; 出资额: ***; 百分比: **%
|
百分比: **% 姓名: 应斌杰*; 百分比: **% 姓名: 张继林;姓名: 卢勇丰; 出资额: **; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%
|
10 | 2015-01-28 | 法定代表人变更 |
应家仁
|
应斌杰
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |