序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江工业大学资产经营有限公司 | 50.980392% | 416万(元) |
2 | 绍兴市上虞科技投资有限公司 | 49.019608% | 400万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈艺
|
监事会主席 |
2 |
王磊
|
董事 |
3 |
许毅
|
董事长 |
4 |
许益综
|
监事 |
5 |
许萌
|
总经理,董事 |
6 |
连郑贝
|
董事 |
7 |
邵林峰
|
董事 |
8 |
陈佳荧
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邵林峰; 姓名: 许萌*; 姓名: 许萌*; 姓名: 陈佳荧; 姓名: 许益综;姓名: 何雪华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 傅冠平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 吴振福; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 董智勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 王磊;姓名: 邵林峰; 姓名: 许萌*; 姓名: 许萌*; 姓名: 连郑贝; 姓名: 许毅; 姓名: 陈佳荧; 姓名: 许益综; 姓名: 沈艺; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2021-09-30 | 法定代表人变更 |
许萌
|
许萌
|
3 | 2020-03-26 | 多证合一备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
-
|
4 | 2019-06-04 | 住所变更 |
浙江省绍兴市上虞区崧厦镇伞城大道上虞伞业科技创新服务中心三楼
|
浙江省绍兴市上虞区曹娥街道江西路****号浙大网新科技园A*楼*楼(住所申报)
|
5 | 2019-06-04 | 联系电话变更 |
-
|
-
|
6 | 2018-06-22 | 高级管理人员备案 |
职位: 监事 姓名: 许萌*; 职位: 董事 姓名: 许萌*;姓名: 傅冠平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 吴振福; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 屠赛飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 徐芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 许佳斌; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 金国江; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 高建荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
|
职位: 总经理 姓名: 邵林峰; 职位: 监事 姓名: 许萌*; 职位: 董事长 姓名: 许萌*; 职位: 董事 姓名: 陈佳荧; 职位: 董事 姓名: 许益综;姓名: 何雪华; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 傅冠平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 吴振福; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 姓名: 董智勇; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
7 | 2018-06-22 | 多证合一备案 |
-
|
住房公积金缴存登记
|
8 | 2018-06-22 | 法定代表人变更 |
高建荣
|
许萌
|
9 | 2016-03-25 | 法定代表人变更 |
傅冠平
|
高建荣
|
10 | 2016-03-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 董华青; 证件名称: ; 证件号码: *****************x; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 董华青; 证件名称: ; 证件号码: *****************x; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 傅冠平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 郭振华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 金国江; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 林焱; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 屠赛飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 徐芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 许佳斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
职务: 监事姓名: 许萌*; 职务: 董事姓名: 许萌*;姓名: 傅冠平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 高建荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 金国江; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 屠赛飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 吴振福; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 许佳斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |