序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 施巨定 | 20% | 33.6万(元) |
2 | 王施璇 | 70% | 117.6万(元) |
3 | 黄圣林 | 10% | 16.8万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
施巨定
|
监事 |
2 |
黄圣林
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
瑞安市欧电科技有限公司场桥分公司
|
黄圣林 | 2016-11-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-28 | 经营范围变更 |
汽车配件、摩托车配件科技研****、制造、加工、销售;太阳能光伏****电(600万瓦以下);货物或技术进出口(国际禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外)
|
一般项目:汽车零部件研****;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批****;汽车零配件零售;摩托车零部件研****;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批****;通用零部件制造;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:****电、输电、供电业务;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
2 | 2019-11-21 | 经营范围变更 |
汽车配件、摩托车配件科技研****、制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口
|
汽车配件、摩托车配件科技研****、制造、加工、销售;太阳能光伏****电(600万瓦以下);货物或技术进出口(国际禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外)
|
3 | 2016-01-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 施巨定; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 王施璇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 黄圣林*; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 施巨定; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
4 | 2016-01-05 | 法定代表人变更 |
王施璇
|
黄圣林
|
5 | 2016-01-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 施巨定; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 王施璇; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 黄圣林*; 百分比: **%姓名: 施巨定; 出资额: **.*; 出资额: **.*; 百分比: **%姓名: 王施璇; 出资额: ***.*; 百分比: **%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |