序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘立 | 32.5% | 650万(元) |
2 | 谭凌宇 | 67.5% | 1,350万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何小斌
|
监事会主席 |
2 |
刘欣
|
监事 |
3 |
刘立
|
董事 |
4 |
刘超
|
董事 |
5 |
姚春燕
|
董事 |
6 |
王亚龙
|
董事 |
7 |
谭凌宇
|
总经理,董事长 |
8 |
谭孟华
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-30 | 管辖单位变更 |
嘉兴市市场监督管理局
|
新埭分局
|
2 | 2021-07-30 | 名称变更 |
浙江德弘机电科技有限公司
|
浙江德弘机电科技股份有限公司
|
3 | 2021-07-30 | 法定代表人变更 |
谭凌宇
|
谭凌宇
|
4 | 2021-07-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 谭凌宇*; 姓名: 谭凌宇*;姓名: 刘立; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 谭凌宇*; 姓名: 谭凌宇*; 姓名: 刘立; 姓名: 王亚龙; 姓名: 姚春燕; 姓名: 刘超;姓名: 何小斌; 姓名: 刘欣; 姓名: 谭孟华; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2021-07-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
6 | 2021-06-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 谭凌宇*;姓名: 刘立; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 谭凌宇*; 姓名: 刘立; 出资额: ****万; 百分比: **.*%; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;
|
7 | 2021-06-29 | 章程备案 |
-
|
2021年6月18日修订章程
|
8 | 2021-06-29 | 出资比例备案 |
姓名: 刘立; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 谭凌宇; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 谭凌宇; 出资额: ****万; 百分比: **.*%; 姓名: 刘立; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;
|
9 | 2021-06-29 | 出资日期备案 |
姓名: 刘立; 出资日期: ; 姓名: 谭凌宇; 出资日期: ;
|
姓名: 谭凌宇; 出资日期: 2040-12-31; 姓名: 刘立; 出资日期: 2040-12-31;
|
10 | 2021-06-29 | 出资方式备案 |
姓名: 刘立; 出资额: ***万; 出资形式: 货币; 姓名: 谭凌宇; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
姓名: 刘立; 出资额: ***万; 出资形式: 货币; 姓名: 谭凌宇; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |