序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙裕田 | 25% | 250万(元) |
2 | 李璐 | 12% | 120万(元) |
3 | 许猛 | 8% | 80万(元) |
4 | 高毅雄 | 55% | 550万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙裕田
|
经理,副理事长 |
2 |
李璐
|
董事 |
3 |
高毅雄
|
董事长 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州汉邦电力工程设计有限公司临安分公司
|
邵连芝 | 2012-05-23 |
2 |
杭州汉邦电力工程设计有限公司台州分公司
|
袁兰根 | 2012-07-05 |
3 |
杭州汉邦电力工程设计有限公司城北分公司
|
沈国通 | 2012-04-05 |
4 |
杭州汉邦电力工程设计有限公司宁波分公司
|
孟伟 | 2010-09-19 |
5 |
杭州汉邦电力工程设计有限公司安吉分公司
|
奚小平 | 2011-03-31 |
6 |
杭州汉邦电力工程设计有限公司安徽分公司
|
邓雪涛 | 2012-05-04 |
7 |
杭州汉邦电力工程设计有限公司慈溪分公司
|
范长林 | 2011-04-13 |
8 |
杭州汉邦电力工程设计有限公司桐庐分公司
|
王东 | 2012-08-20 |
9 |
杭州汉邦电力工程设计有限公司江苏分公司
|
孙佑春 | 2012-12-25 |
10 |
杭州汉邦电力工程设计有限公司江西分公司
|
周流飞 | 2013-11-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2026-10-16
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2021-07-28 | 经营范围变更 |
服务:电力输电、变电、配电工程及电气自动化工程的设计、安装、施工、维护和试验活动,电力设备销售,电力科技咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:建设工程设计;工程造价咨询业务;建设工程勘察;各类工程建设活动;建设工程监理;安全评价业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:专业设计服务;规划设计管理;工程管理服务;对外承包工程;太阳能****电技术服务;风力****电技术服务;生物质能技术服务;合同能源管理;节能管理服务;太阳能热****电产品销售;智能输配电及控制设备销售;运行效能评估服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;软件开****;标准化服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2019-08-01 | 出资方式备案 |
-
|
-
|
4 | 2019-08-01 | 法定代表人变更 |
李宝成
|
高毅雄
|
5 | 2019-08-01 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
6 | 2019-08-01 | 出资比例备案 |
姓名: 高毅雄; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 孙裕田; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 李宝成; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 许猛; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 高毅雄; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 孙裕田; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 李璐; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 许猛; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
7 | 2019-08-01 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李宝成;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:李宝成;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:高毅雄*;现财务负责人姓名:高毅雄*;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2019-08-01 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 孙裕田;姓名: 高毅雄*; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 李宝成; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 许猛; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 孙裕田; 姓名: 李璐;姓名: 高毅雄*; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 许猛; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
9 | 2019-08-01 | 出资日期备案 |
姓名: 高毅雄; 出资日期: ; 姓名: 孙裕田; 出资日期: ; 姓名: 李宝成; 出资日期: ; 姓名: 许猛; 出资日期: ;
|
姓名: 高毅雄; 出资日期: 2029-12-31; 姓名: 孙裕田; 出资日期: ; 姓名: 李璐; 出资日期: 2029-12-31; 姓名: 许猛; 出资日期: 2029-12-31;
|
10 | 2017-08-22 | 经营范围变更 |
服务:电力输电、变电、配电工程及电气自动化工程的设计,电力科技咨询。
|
服务:电力输电、变电、配电工程及电气自动化工程的设计、安装、施工、维护和试验活动,电力设备销售,电力科技咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |