序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞怡辉 | 95% | 95万(元) |
2 | 董怡君 | 5% | 5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞怡辉
|
监事 |
2 |
董怡君
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-12 | 住所变更 |
浙江省宁波市奉化区溪口镇畸山工业区永平路*号*号楼-**
|
浙江省宁波市奉化区溪口镇奉通北路***号(自主申报)
|
2 | 2020-06-17 | 住所变更 |
浙江省宁波市奉化区聚晖路***号*楼(自主申报)
|
浙江省宁波市奉化区溪口镇畸山工业区永平路*号*号楼-**
|
3 | 2020-02-24 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2020-02-24 | 住所变更 |
浙江省宁波高新区光华路***号、剑兰路***号*幢*号楼两层(L*-*)-(L*-*)
|
浙江省宁波市奉化区聚晖路***号*楼(自主申报)
|
5 | 2020-02-24 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:315040
|
新邮政编码:315500
|
6 | 2020-02-24 | 管辖单位变更 |
奉化区局
|
岳林所
|
7 | 2019-07-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞怡辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 项璐; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 董怡君*;姓名: 俞怡辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
8 | 2019-07-30 | 法定代表人变更 |
项璐
|
董怡君
|
9 | 2019-07-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 俞怡辉; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 项璐; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
姓名: 董怡君*;姓名: 俞怡辉; 出资额: **万; 百分比: **%; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
10 | 2017-11-27 | 住所变更 |
宁波高新区光华路***号、剑兰路***号*幢
|
浙江省宁波高新区光华路***号、剑兰路***号*幢*号楼两层(L*-*)-(L*-*)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |