序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴炜 | 48.98% | 960万(元) |
2 | 陈娣君 | 51.02% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑杏琴
|
监事 |
2 |
陈娣君
|
经理,执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-30 | 住所变更 |
浙江省绍兴市越城区迪荡街道财智大厦****室-*
|
浙江省绍兴市越城区迪荡街道财智大厦****-*
|
2 | 2020-12-23 | 住所变更 |
浙江省绍兴市越城区越****大厦****室
|
浙江省绍兴市越城区迪荡街道财智大厦****室-*
|
3 | 2020-12-23 | 管辖单位变更 |
越城区局灵芝所
|
越城区局迪荡所
|
4 | 2019-05-24 | 经营范围变更 |
光伏****电技术研****、电力技术开****;节能技术推广服务;光伏设备及元器件批****、零售;光伏设备安装;工程勘察;企业管理咨询;物业管理;设计、施工:弱电工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
光伏****电技术研****、电力技术开****;信息技术服务;节能技术推广服务;光伏设备及元器件批****、零售;光伏设备安装;工程勘察;企业管理咨询(除投资及资产管理);物业管理;设计、施工:弱电工程。
|
5 | 2018-08-27 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
6 | 2018-08-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈娣君*; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
姓名: 陈娣君*; 出资额: ****万; 百分比: **.****% 姓名: 戴炜; 出资额: ***万; 百分比: **.****%
|
7 | 2018-08-27 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2018-08-27 | 法定代表人变更 |
陈娣君
|
陈娣君
|
9 | 2018-08-27 | 高级管理人员备案 |
职位: 监事姓名: 陈娣君*; 职位: 执行董事姓名: 陈娣君*;姓名: 郑杏琴; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
职位: 监事姓名: 陈娣君*; 职位: 执行董事姓名: 陈娣君*;姓名: 郑杏琴; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |