序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 洪科比 | 10.632911% | 168万(元) |
2 | 谢益民 | 89.367089% | 1,412万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪科比
|
监事 |
2 |
谢益民
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-08 | 法定代表人变更 |
曾国威
|
谢益民
|
2 | 2020-01-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 谢益民*; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 姓名: 曾国威; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;
|
姓名: 谢益民*; 姓名: 洪科比; 出资额: ****万; 百分比: **.**%; 出资额: ***万; 百分比: **.**%;
|
3 | 2020-01-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 谢益民*;姓名: 曾国威; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 谢益民*;姓名: 洪科比; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
4 | 2018-05-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 谢益民*; 出资额: ***万; 百分比: **.****% 姓名: 曾国威; 出资额: ***万; 百分比: **.****%
|
百分比: **.****% 姓名: 谢益民*;姓名: 曾国威; 出资额: ***万; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
|
5 | 2018-05-28 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: ***万; 实收资本: *万; 股东: 谢益民, ***万; 曾国威, ***万; 组织机构: 谢益民 职务: 监事; 曾国威 职务: 执行董事兼总经理;
|
-
|
6 | 2018-05-28 | 经营范围变更 |
服务:自动化控制系统、电器成套设备、电气自动化工程的开****、设计、安装及技术服务;批****、零售:电线电缆,机电设备,电子产品,仪器仪表,灯具,通讯器材,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),货物进口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。
|
服务:自动化控制系统、电器成套设备、电气自动化工程的开****、设计、安装及技术服务;生产:电气设备,机械设备(生产场地另设);批****、零售:电线电缆,机电设备,电子产品,仪器仪表,灯具,通讯器材,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),货物进口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2015-10-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330102000087409 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330102589895483X
|
8 | 2015-07-28 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服务:自动化控制系统、电器成套设备、电气自动化工程的开****、设计、安装及技术服务;批****、零售:电线电缆,机电设备,电子产品,仪器仪表,灯具,通讯器材,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)。;
|
一般经营项目: 服务:自动化控制系统、电器成套设备、电气自动化工程的开****、设计、安装及技术服务;批****、零售:电线电缆,机电设备,电子产品,仪器仪表,灯具,通讯器材,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),货物进口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。;
|
9 | 2015-03-31 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: ***万; 实收资本: ***万; 股东: 洪策, **万; 曾国威, **万; 谢爱群, **万; 组织机构: 谢爱群 职务: 监事; 曾国威 职务: 执行董事兼总经理;
|
注册资本: ***万; 实收资本: *万; 股东: 谢益民, ***万; 曾国威, ***万; 组织机构: 谢益民 职务: 监事; 曾国威 职务: 执行董事兼总经理;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |