序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波胜大飞扬企业管理有限公司 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何斌锋
|
经理,执行董事 |
2 |
邵飞国
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-22 | 法定代表人变更 |
李达
|
何斌锋
|
2 | 2021-01-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邵飞国;姓名: 李达; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 李达; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 何斌锋*; 姓名: 何斌锋*; 姓名: 邵飞国; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-05-06 | 法定代表人变更 |
张国忠
|
李达
|
4 | 2020-05-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邵飞国;姓名: 张国忠; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 张国忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 邵飞国;姓名: 李达; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 李达; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2018-11-09 | 经营范围变更 |
国内旅游,入境旅游,票务代理,旅游项目开****以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业****展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
国内旅游业务,入境旅游业务,旅游景区开****,企业管理咨询,酒店管理服务,餐饮管理服务,企业营销策划,旅游信息咨询,文化艺术交流活动策划,品牌策划,企业形象策划,市场营销策划,户外活动组织策划,工艺品(除象牙及制品)的研****、批****、零售,旅游景区配套设施建设,旅游项目规划设计,商务信息咨询,展览展示服务,会议服务,广告设计、制作、****布、代理,网络技术的研****,企业形象策划,代订景区门票,代订车、船、机票服务,代订客房服务,汽车租赁服务,软件开****及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2018-10-29 | 高级管理人员备案 |
职位: 经理 姓名: 邵飞国;姓名: 吴滨; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 张国忠; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
职位: 经理 姓名: 邵飞国;姓名: 张国忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 张国忠; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
7 | 2018-10-29 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江飞扬国际旅游集团股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 张国忠; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
企业名称: 宁波胜大飞扬企业管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
8 | 2018-10-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |