序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 利欧集团数字科技有限公司 | 100% | 50,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王暑冰
|
监事 |
2 |
郑晓东
|
执行董事 |
3 |
郭海
|
经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
利欧聚合广告有限公司上海分公司
|
吴凡 | 2020-08-25 |
2 |
利欧聚合广告有限公司北京分公司
|
胡晶蕾 | 2021-02-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-07 | 经营范围变更 |
广告设计、制作、代理、****布服务;文化艺术咨询、企业形象策划、其他社会经济咨询服务(除证券、期货外);庆典活动策划服务、其他大型活动组织服务;会议及展览服务;信息系统集成服务;计算机网络技术开****、咨询、转让、推广服务;软件开****;贸易代理。
|
一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告****布;社会经济咨询服务;企业形象策划;个人商务服务;市场营销策划;项目策划与公关服务;咨询策划服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;软件开****;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2021-05-07 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:郑晓东*;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:***********@***.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:赵璟;原财务负责人固定电话:***********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:***********@***.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:郑晓东*;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:***********@***.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:姚鼎雯;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2021-05-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郑晓东*; 姓名: 郭海;姓名: 周毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 郑晓东*; 姓名: 郭海;姓名: 王暑冰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
4 | 2020-02-26 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 利欧集团数字科技有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 利欧集团数字科技有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
5 | 2020-02-26 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
6 | 2019-12-02 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
7 | 2019-12-02 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 利欧集团数字科技上海有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 利欧集团数字科技有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|