序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 台州市社会事业****展集团有限公司 | 100% | 3,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶挺挺
|
董事 |
2 |
张湛然
|
经理,副董事长 |
3 |
朱玉
|
监事 |
4 |
王琴
|
监事 |
5 |
郑梦莎
|
监事会主席 |
6 |
金慧红
|
董事长 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
台州市社****医疗健康投资****展有限公司三门分公司
|
李征 | 2020-12-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶挺挺; 姓名: 张湛然; 姓名: 张湛然; 姓名: 金慧红*; 姓名: 郑梦莎;姓名: 倪晶珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 李征; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 林波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 邓益群; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 叶挺挺; 姓名: 张湛然; 姓名: 张湛然; 姓名: 金慧红*; 姓名: 朱玉; 姓名: 王琴; 姓名: 郑梦莎; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
2 | 2019-12-12 | 企业联络人员、财务人员 |
原财务负责人姓名:王琴;原联络员姓名:林波;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现财务负责人姓名:金慧红*;现联络员姓名:林波;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2019-07-25 | 法定代表人变更 |
金慧红
|
金慧红
|
4 | 2019-07-25 | 住所变更 |
浙江省台州市学院路***号体育中心网球训练馆A区*-***室
|
浙江省台州市学院路***号体育场西北侧附属用房*-****
|
5 | 2019-07-25 | 章程备案 |
-
|
-
|
6 | 2019-07-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金慧红*; 姓名: 金慧红*;姓名: 郑婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 叶挺挺; 姓名: 张湛然; 姓名: 张湛然; 姓名: 金慧红*; 姓名: 郑梦莎;姓名: 倪晶珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 李征; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 林波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 邓益群; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
7 | 2019-07-25 | 联系电话变更 |
********
|
********
|
8 | 2019-07-25 | 经营范围变更 |
投资管理、资产管理、投资咨询服务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),食品、第一、二类医疗器械、药品销售,物业管理,营养健康咨询,理****及美容服务,保健服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
投资管理、资产管理、投资咨询服务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),食品、第一、二类医疗器械、药品销售,营养健康咨询,理****及美容服务,洗浴服务,养生保健服务,医药技术开****、技术转让、技术咨询,通讯设备、化妆品、日用品、家用电器研****、销售,花卉作物、香料、中药材种植,食品、药品制造,餐饮服务,住宿服务,机械设备租赁,科技中介服务,以《医疗机构执业许可证》核定的诊疗项目为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2018-03-19 | 经营范围变更 |
投资管理、资产管理、投资咨询服务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),食品、第一、二类医疗器械、药品销售,物业管理。
|
投资管理、资产管理、投资咨询服务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),食品、第一、二类医疗器械、药品销售,物业管理,营养健康咨询,理****及美容服务,保健服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2017-12-01 | 章程备案 |
-
|
-
|