序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚加安 | 10% | 50.8万(元) |
2 | 姚加清 | 70% | 355.6万(元) |
3 | 姚加荣 | 20% | 101.6万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚加安
|
法定代表人 |
2 |
姚加清
|
董事长 |
3 |
姚加荣
|
董事 |
4 |
姚露露
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州彩肴餐饮管理有限公司湖墅店
|
姚加荣 | 2013-06-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-08-21 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 姚加清;许可经营项目: 餐饮服务业:单纯火锅,不含凉菜,不含生食海产品,不含裱花蛋糕(有效期至****年**月**日);组织机构:姚加安 职务: 董事; 姚加清 职务: 董事长; 姚加荣 职务: 董事; 姚露露 职务: 监事; 朱河林 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 姚加安; 许可经营项目: 餐饮服务业:单纯火锅,不含凉菜,不含生食海产品,不含裱花蛋糕(在批准的有效期内方可经营)***; 组织机构:姚加安 职务: 董事兼总经理; 姚加清 职务: 董事长; 姚加荣 职务: 董事; 姚露露 职务: 监事;
|
2 | 2012-12-18 | 实收资本变更 |
实收资本: 158万;
|
实收资本: 508万;
|
3 | 2012-10-24 | 投资人(股权)备案 |
股东:姚加安, **.*万; 熊腾飞, **.*万; 姚加荣, ***.*万; 姚加清, ***.*万;组织机构:胡明卫 职务: 监事会主席; 李强 职务: 监事; 熊腾飞 职务: 董事; 姚家华 职务: 监事; 姚加安 职务: 董事; 姚加清 职务: 董事长兼总经理; 姚加荣 职务: 董事;
|
股东:姚加安, **.*万; 姚加荣, ***.*万; 姚加清, ***.*万; 组织机构:姚加安 职务: 董事; 姚加清 职务: 董事长; 姚加荣 职务: 董事; 姚露露 职务: 监事; 朱河林 职务: 总经理;
|
4 | 2011-09-23 | 住所变更 |
住所: 杭州市江干区凤起时代大厦****室;许可经营项目: ;电话:;
|
住所: 杭州市江干区景昙路**-**号杭州银泰百货有限公司四层东北角; 许可经营项目: 餐饮服务业:单纯火锅,不含凉菜,不含生食海产品,不含裱花蛋糕(有效期至****年**月**日); 电话:;
|
5 | 2011-07-12 | 投资人(股权)备案 |
股东:熊腾飞, **.**万; 余长伟, **.**万; 姚加安, **.*万; 姚加荣, ***.*万; 姚加清, ***.*万;组织机构:胡明卫 职务: 监事; 熊腾飞 职务: 董事; 姚加安 职务: 董事; 姚加清 职务: 董事长兼总经理; 姚加荣 职务: 监事; 余长伟 职务: 董事;
|
股东:姚加安, **.*万; 熊腾飞, **.*万; 姚加荣, ***.*万; 姚加清, ***.*万; 组织机构:胡明卫 职务: 监事会主席; 李强 职务: 监事; 熊腾飞 职务: 董事; 姚家华 职务: 监事; 姚加安 职务: 董事; 姚加清 职务: 董事长兼总经理; 姚加荣 职务: 董事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 |