序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任俊霏 | 2% | 20万(元) |
2 | 任军华 | 1% | 10万(元) |
3 | 任静波 | 7% | 70万(元) |
4 | 吴和平 | 2% | 20万(元) |
5 | 宁波梅山保税港区轩承投资管理合伙企业(有限合伙) | 12% | 120万(元) |
6 | 宁波泰逸投资有限公司 | 68% | 680万(元) |
7 | 张似儿 | 2% | 20万(元) |
8 | 许燕芬 | 2% | 20万(元) |
9 | 陈懿嘉 | 2% | 20万(元) |
10 | 黄虹波 | 2% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任静波
|
总经理,董事长 |
2 |
史行子
|
监事 |
3 |
周蕾蕾
|
监事 |
4 |
张似儿
|
董事 |
5 |
张时光
|
董事 |
6 |
徐仁义
|
董事 |
7 |
董道靖
|
监事 |
8 |
陈懿嘉
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波攸品邻里商业管理股份有限公司东钱湖分公司
|
任静波 | 2017-01-22 |
2 |
宁波攸品邻里商业管理股份有限公司海曙万金分公司
|
任静波 | 2015-11-17 |
3 |
宁波攸品邻里商业管理股份有限公司镇海分公司
|
任静波 | 2021-08-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任静波*; 姓名: 陈懿嘉; 姓名: 张似儿; 姓名: 张时光; 姓名: 张时光; 姓名: 徐仁义; 姓名: 史行子; 姓名: 周蕾蕾; 姓名: 董道靖; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 任静波*; 姓名: 任静波*; 姓名: 陈懿嘉; 姓名: 张似儿; 姓名: 张时光; 姓名: 徐仁义; 姓名: 史行子; 姓名: 周蕾蕾; 姓名: 董道靖; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2021-06-25 | 法定代表人变更 |
张时光
|
任静波
|
3 | 2020-08-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任静波*; 姓名: 陈懿嘉; 姓名: 张似儿; 姓名: 张时光; 姓名: 张时光; 姓名: 史行子; 姓名: 周蕾蕾;姓名: 任俊霏; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 任军华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 任静波*; 姓名: 陈懿嘉; 姓名: 张似儿; 姓名: 张时光; 姓名: 张时光; 姓名: 徐仁义; 姓名: 史行子; 姓名: 周蕾蕾; 姓名: 董道靖; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
4 | 2019-10-28 | 经营范围变更 |
商业管理;物业管理;酒店管理;房屋租赁、房地产信息咨询;企业管理咨询;园林绿化管理咨询;广告服务;商务信息咨询、企业营销策划。
|
商业管理;物业管理;酒店管理;公寓经营管理;停车场经营管理;市场经营管理;房屋租赁、房地产信息咨询;企业管理咨询;园林绿化管理咨询;广告服务;商务信息咨询、企业营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-07-17 | 名称变更 |
宁波攸品邻里商业管理有限公司
|
宁波攸品邻里商业管理股份有限公司
|
6 | 2017-07-17 | 章程备案 |
-
|
章程调整
|
7 | 2017-07-17 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
8 | 2017-07-17 | 行业代码变更 |
7020:物业管理
|
7219:其他企业管理服务
|
9 | 2017-07-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2063-08-04
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
10 | 2017-07-17 | 管辖单位变更 |
宁波市局
|
鄞州区局
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |