序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石家庄市德远食品有限公司工会委员会 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 刘刚栓 | 20% | 20.0万人民币 |
3 | 王计锁 | 3% | 3.0万人民币 |
4 | 李振忠 | 2% | 2.0万人民币 |
5 | 郭俊红 | 2% | 2.0万人民币 |
6 | 郝志杰 | 2% | 2.0万人民币 |
7 | 庞淑梅 | 2% | 2.0万人民币 |
8 | 王素江 | 2% | 2.0万人民币 |
9 | 孙秀兰 | 1% | 1.0万人民币 |
10 | 黄翠芬 | 1% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范玉晖
|
|
2 |
庞淑梅
|
|
3 |
安小军
|
|
4 |
郭俊红
|
|
5 |
林举明
|
|
6 |
李变花
|
|
7 |
王双合
|
|
8 |
崔永怀
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
石家庄市德远食品有限公司栾城分公司
|
范玉晖 | 2013-08-26 |
2 |
石家庄市德远食品有限公司工会委员会
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-21 | 联络员备案 |
郭俊红 *** 备案手机:
|
郭俊红 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-08-21 | 财务负责人 |
|
赵志佳 ***
|
3 | 2018-08-21 | 法定代表人变更 |
王素江
|
范玉晖
|
4 | 2018-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴华强 [退出]郭俊红庞淑梅王素江 [退出]范玉晖
|
范玉晖林举明 [新增]庞淑梅郭俊红安小军 [新增]
|
5 | 2018-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王素江 [退出]
|
范玉晖 [新增]
|
6 | 2018-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任彦伟 [退出]安小军 [退出]王双合
|
王双合崔永怀 [新增]李变花 [新增]
|
7 | 2017-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王素江
|
8 | 2017-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
安小军侯文惠 [退出]任彦伟
|
任彦伟安小军王双合 [新增]
|
9 | 2017-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王素江罗春红 [退出]郭俊红王素江杜举明 [退出]范玉晖庞淑梅
|
王素江范玉晖庞淑梅吴华强 [新增]郭俊红
|
10 | 2017-06-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-06-09提交修订案备案。
|