序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李岳 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 马香婷 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李岳
|
|
2 |
张赞国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-05-24章程修正案
|
2 | 2022-05-25 | 地址变更 |
河北省石家庄市长安区广安大街15号天滋官鲤2号住宅楼1803
|
河北省石家庄市长安区体育北大街168号瀚唐小区13号住宅楼2201
|
3 | 2020-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李学鹏 [退出]
|
李岳 [新增]
|
4 | 2020-08-26 | 投资人(股权)变更 |
李岳 出资 5万人民币;李学鹏 出资 45万人民币; [退出]
|
李岳 出资 45( + 800% )万人民币;马香婷 出资 5万人民币; [新增]
|
5 | 2020-08-26 | 章程备案 |
无
|
2020-08-20新章程
|
6 | 2020-08-26 | 法定代表人变更 |
李学鹏
|
李岳
|
7 | 2019-08-23 | 经营范围变更 |
商标的转让、查询、代理、设计及法律事务咨询;承办商标策划业务,知识产权和商务调查,设计、制作、代理国内广告、****布国内户外广告业务,代理记账,工商事务代理、税务事务代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
商标代理;知识产权代理;市场调查;设计、制作、代理国内广告业务,****布国内户外广告业务;工商、税务事务代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-08-23 | 地址变更 |
石家庄民族路69号王府井公寓1011室
|
河北省石家庄市长安区广安大街15号天滋官鲤2号住宅楼1803
|
9 | 2016-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张锦淑 [退出]
|
李学鹏 [新增]
|
10 | 2016-09-02 | 董事备案 |
张锦淑 [退出]
|
李学鹏 [新增]
|