序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘建清 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 刘宝银 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘建清
|
|
2 |
刘宝银
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008年4月7日 至 2018年4月7日
|
2008年4月7日 至 长期
|
2 | 2017-09-30 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘建清 备案手机:*****
|
3 | 2015-08-20 | 住所变更 |
栾城县康家庄
|
石家庄市栾城区康家庄
|