序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谷勇进 | 85% | 85万人民币 |
2 | 郝贵英 | 15% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谷勇进
|
|
2 |
郝贵英
|
|
3 |
贾晶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-11-10住所变更。
|
2 | 2020-11-19 | 地址变更 |
石家庄高新区天山大街128号
|
石家庄高新区天山南大街347号
|
3 | 2017-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
楚小彬 [退出]
|
贾晶 [新增]
|
4 | 2017-11-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-10-15股东、公司营业期限变更;章程修正案备案。
|
5 | 2017-11-08 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
谷勇进 备案手机:*****
|
6 | 2017-11-08 | 投资人(股权)变更 |
谷勇进 出资 80万人民币;郝贵英 出资 15万人民币;楚小彬 出资 5万人民币; [退出]
|
谷勇进 出资 85( + 6.25% )万人民币;郝贵英 出资 15万人民币;
|
7 | 2017-11-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008年6月4日 至 2018年6月4日
|
2008年6月4日 至 2028年6月3日
|
8 | 2017-11-08 | 财务负责人 |
|
谷勇进
|
9 | 2017-11-08 | 监事备案 |
楚小彬 [退出]
|
贾晶 [新增]
|
10 | 2011-05-18 | 法定代表人变更 |
白瑞良
|
谷勇进
|