序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王炜 | 70% | 350.0万人民币 |
2 | 张连生 | 8.4% | 42.0万人民币 |
3 | 张跃东 | 7.2% | 36.0万人民币 |
4 | 赵树方 | 6% | 30.0万人民币 |
5 | 卢炜 | 6% | 30.0万人民币 |
6 | 刘永强 | 1.2% | 6.0万人民币 |
7 | 赵凡 | 1.2% | 6.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王炜
|
|
2 |
刘永强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-23 | 经营期限 |
2002年1月29日 至 2022年1月29日
|
2002年1月29日 至 长期
|
2 | 2021-12-23 | 经营范围变更 |
安全评价咨询;安全标准化评审(按资质证书经营);企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
安全评价业务;安全咨询服务;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2021-12-23 | 地址变更 |
石家庄桥西区友谊南大街颐源百丽C座907室
|
河北省石家庄市桥西区友谊南大街23号颐源百丽C座907
|
4 | 2016-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘永强 [退出]赵树方 [退出]卢炜 [退出]赵凡 [退出]赵俊燕 [退出]
|
王炜 [新增]
|
5 | 2016-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵凡 [退出]
|
王炜 [新增]
|
6 | 2016-06-17 | 章程备案 |
无
|
2016-05-20新章程
|
7 | 2016-06-17 | 法定代表人变更 |
卢炜
|
王炜
|
8 | 2016-06-17 | 董事备案 |
刘永强 [退出]赵树方 [退出]卢炜 [退出]赵凡 [退出]赵俊燕 [退出]
|
王炜 [新增]
|
9 | 2016-06-17 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
于俊玲 备案手机:*****
|
10 | 2016-06-17 | 经营范围变更 |
安全评价乙级资质(按资质证书核定范围经营,有效期至2013年09月01日止);企业管理咨询。(法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)
|
安全评价咨询;安全标准化评审(按资质证书经营);企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|