序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李国强 | 40.48% | 404.8万人民币 |
2 | 宋波 | 32.74% | 327.4万人民币 |
3 | 白克义 | 26.78% | 267.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李国强
|
|
2 |
宋波
|
|
3 |
白克义
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-07-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李国强
|
李国强
|
2 | 2014-07-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白克义
|
白克义
|
3 | 2014-07-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋波
|
宋波
|
4 | 2014-07-31 | 注册资本(金)变更 |
168万人民币
|
1000.0000万人民币( + 495.2381% )
|
5 | 2014-07-31 | 监事备案 |
白克义
|
白克义
|
6 | 2014-07-31 | 经理备案 |
宋波
|
宋波
|
7 | 2014-07-31 | 董事备案 |
李国强
|
李国强
|
8 | 2010-11-08 | 经营期限 |
1998-08-04,2010-12-30
|
1998-08-04,2010-12-30
|
9 | 2003-01-23 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,曹分献,7.5,***,高布居,20.0,***,陈胜平,7.5,***,李国强,7.5,***,秦会敏,7.5
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,李国强,68.0( + 806.66667% ),***,宋波,55.0,***,白克义,45.0
|
10 | 2003-01-23 | 注册资本变更 |
50.0
|
168( + 236% )
|