序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石家庄市气象局 | 100% | 20.000000万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
石家庄飞宇广告公司栾城分公司
|
史世峰 | 2000-04-03 |
2 |
石家庄飞宇广告公司正定分公司
|
任俊霞 | 1998-08-20 |
3 |
石家庄飞宇广告公司晋州市广告服务部
|
伍秀斌 | 1996-05-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-10 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
|
2 | 2017-08-10 | 撤销分支机构变更 |
无
|
|
3 | 2016-05-26 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
|
4 | 2016-05-26 | 法定代表人变更 |
苏芃
|
|