序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 河钢集团有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈博
|
|
2 |
李信国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫秀军 [退出]
|
陈博 [新增]
|
2 | 2021-09-28 | 联络员备案 |
顾献忠 *** 备案手机:***
|
刘敬 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-09-28 | 法定代表人变更 |
闫秀军
|
陈博
|
4 | 2020-12-30 | 章程备案 |
无
|
2020-12-01第一章第一条,第二条修改,第五章标题修改,第五章第十条,第十一条,第十二条,第十三条修改,新增第五章第十四条,第十五条,原第十四条修改为第十六条,依次顺延至原第三十二条修改为第三十四条
|
5 | 2018-12-26 | 经营范围变更 |
钢材、生铁、煤炭、铁精粉、焦炭、炉料、耐火材料、化工产品(不含危险化学品及其他前置性行政许可项目)、机械设备及其零配件、自动化设备及其零配件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油脂产品的销售;物流服务; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营进出口的商品和技术除外).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
钢材、生铁、铁精粉、炉料、耐火材料、化工产品(不含危险化学品及其他前置性行政许可项目)、机械设备及其零配件、自动化设备及其零配件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油脂产品的销售;物流服务; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2018-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭新科 [退出]
|
李信国 [新增]
|
7 | 2018-12-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-12-20经营范围、监事、认缴期限变更
|
8 | 2018-09-03 | 章程备案 |
无
|
2018-09-03章程备案
|