序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 以岭健康科技有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王蔚
|
|
2 |
曹伟敏
|
|
3 |
吴向飞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
石家庄以岭健康城国际旅行社有限公司东五里服务网点
|
徐鹏 | 2018-09-17 |
2 |
石家庄以岭健康城国际旅行社有限公司四中路服务网点
|
徐鹏 | 2018-09-13 |
3 |
石家庄以岭健康城国际旅行社有限公司上庄店
|
徐鹏 | 2018-09-05 |
4 |
石家庄以岭健康城国际旅行社有限公司中基礼域店
|
徐鹏 | 2018-09-04 |
5 |
石家庄以岭健康城国际旅行社有限公司兴凯路店
|
徐鹏 | 2018-09-04 |
6 |
石家庄以岭健康城国际旅行社有限公司长江店
|
徐鹏 | 2018-09-04 |
7 |
石家庄以岭健康城国际旅行社有限公司友谊店
|
徐鹏 | 2018-09-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-08 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2021-12-08 | 其他事项备案 |
以岭健康科技有限公司 出资 500万人民币;
|
|
3 | 2020-12-29 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
以岭健康城科技有限公司;
|
|
4 | 2020-12-29 | 投资人(股权)变更 |
以岭健康城科技有限公司 出资 500万人民币;
|
|
5 | 2020-12-29 | 章程修正案备案 |
无
|
|
6 | 2019-05-21 | 投资人(股权)变更 |
以岭健康城科技有限公司 出资 100万人民币;
|
|
7 | 2019-05-21 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
|
8 | 2019-05-21 | 章程修正案备案 |
无
|
|
9 | 2019-02-18 | 财务负责人 |
唐启丽 ***
|
|