序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 河北信息产业投资集团有限公司 | 78.71429% | 5510.0万人民币 |
2 | 河北容基物流投资有限公司 | 21.28571% | 1490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
边文勇
|
|
2 |
许景儒
|
|
3 |
吕漫
|
|
4 |
王翠红
|
|
5 |
杨玉新
|
|
6 |
崔涞心
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北信融典当有限公司邯郸分公司
|
李洋 | 2011-06-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周勇 [退出]刘世云 [退出]吕漫许景儒边文勇
|
边文勇吕漫许景儒杨玉新 [新增]王翠红 [新增]
|
2 | 2020-12-18 | 章程备案 |
无
|
2020-12-15新章程
|
3 | 2020-12-18 | 经营范围变更 |
动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;商务部依法批准的其他典当业务(有效期至2022年3月22日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估与咨询;依法批准的其他典当业务(以上凭《典当经营许可证》经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2020-10-23 | 章程备案 |
无
|
2020-10-12党支部相关
|
5 | 2019-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
许景儒
|
6 | 2019-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
荣艳萍 [退出]刘瑜 [退出]袁苏武 [退出]兴志新 [退出]边文勇
|
许景儒 [新增]边文勇吕漫 [新增]刘世云 [新增]周勇 [新增]
|
7 | 2019-12-13 | 章程备案 |
无
|
2019-12-25董事、经理备案
|
8 | 2017-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝东伟 [退出]
|
崔涞心 [新增]
|
9 | 2017-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁苏武边文勇刘瑜伦好凯 [退出]荣艳萍
|
兴志新 [新增]袁苏武荣艳萍刘瑜边文勇
|
10 | 2017-12-13 | 董事备案 |
袁苏武边文勇刘瑜伦好凯 [退出]荣艳萍
|
兴志新 [新增]袁苏武荣艳萍刘瑜边文勇
|