序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-15 | 负责人变更 |
屈星星 [退出]
|
孟利锋 [新增]
|
2 | 2020-05-29 | 经营范围变更 |
财产损失保险、责任保险、信用保险等财产保险业务;意外伤害保险;财产保险的再保险业务;短期健康保险、人寿保险;国家政策规定的农业保险;各类财产保险服务咨询业务;代理其他保险公司办理有关业务;经国家保险监督管理部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
财产损失保险、责任保险、信用保险等财产保险业务;意外伤害保险;财产保险的再保险业务;短期健康保险;国家政策规定的农业保险;各类财产保险服务咨询业务;代理其他保险公司办理有关业务;经国家保险监督管理部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-08-15 | 负责人变更 |
陈吉玲 [退出]
|
屈星星 [新增]
|
4 | 2017-08-15 | 财务负责人 |
张彦芹 *****
|
张彦芹
|
5 | 2015-10-29 | 联络员备案 |
|
齐丽娟
|
6 | 2015-10-29 | 财务负责人 |
|
张彦芹 *****
|
7 | 2015-09-24 | 负责人变更 |
孙会军 [退出]
|
陈吉玲 [新增]
|
8 | 2014-06-11 | 经营范围变更 |
财产损失保险、责任保险、信用保险等财产保险业务;意外伤害保险;财产保险的再保险业务;健康保险、人身意外伤害保险、人寿保险;国家政策规定的农业保险;各类财产保险服务咨询业务;代理其他保险公司办理有关业务;经国家保险监督管理部门批准的其他业务##
|
财产损失保险、责任保险、信用保险等财产保险业务;意外伤害保险;财产保险的再保险业务;短期健康保险、人寿保险;国家政策规定的农业保险;各类财产保险服务咨询业务;代理其他保险公司办理有关业务;经国家保险监督管理部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|